Antwort Kdy se dostal Gorbačov k moci? Weitere Antworten – Kdy začala perestrojka
Gorbačov poprvé veřejně použil termín „perestrojka“ v březnu roku 1984. Michail Gorbačov během svého proslovu v roce 1987. Ze začátku byla perestrojka zamýšlena pouze jako ekonomická reforma, od roku 1987 započala přestavba celého politického systému.Oženil se s ní v září 1953 a po své promoci roku 1955 se přestěhovali zpět ke Stavropolu v jižním Rusku.Hlavní představitelé
Jméno | Funkční období |
---|---|
Vladimir Iljič Lenin * | 17. listopadu 1903 až 21. ledna 1924 |
Josif Vissarionovič Stalin | 3. dubna 1922 až 5. března 1953 |
Nikita Sergejevič Chruščov | 7. září 1953 až 14. října 1964 |
Leonid Iljič Brežněv | 14. října 1964 až 10. listopadu 1982 |
Kdy se rozpadl sovětský svaz : Rozpad Sovětského svazu či rozpad SSSR byl proces, který byl zakončen formálním zánikem Svazu sovětských socialistických republik dne 26. prosince 1991. Z patnácti svazových republik vzniklo patnáct nezávislých států, které měly být sdruženy do Společenství nezávislých států.
Co je to glasnosť
Termín označuje politiku maximální otevřenosti o činnosti státních orgánů a minimálního potlačování svobod slova a informací.
Jak vznikl Sovětský svaz : Sovětský svaz: TOTALITA. – euroasijský stát, vznikl v roce 1922 na základě Deklarace o vytvoření SSSR z 30.12.1922 jako nástupce (na většině území) ruské říše spojením jednotlivých sovětských republik utvářených postupně i anexí po říjnové revoluci 1917.
Konstantin Ustinovič Černěnko (rusky Константин Устинович Черненко; 24. září 1911 – 10. března 1985) byl sovětský politik a státník, nejvyšší představitel Sovětského svazu v období třinácti měsíců od 13. února 1984, kdy nahradil zesnulého Jurije Andropova, až do své smrti.
Nejvyšší představitelé komunistické strany
- Vladimir Iljič Lenin (1917–1924) (pouze de facto)
- Josif Vissarionovič Stalin (1922–1952)
- Georgij Maximilianovič Malenkov (1953) (pouze de facto)
- Nikita Sergejevič Chruščov (1953–1964)
- Leonid Iljič Brežněv (1964–1982)
- Jurij Andropov (1982–1984)
- Konstantin Černěnko (1984–1985)
Co bylo před SSSR
prosince 1922 došlo ke spojení RSFSR, Ukrajinské SSR, Běloruské SSR a Zakavkazské SSR. Vznikl tak Sovětský svaz.Nejvyšší představitelé Sovětského svazu
Jméno | Stranická funkce |
---|---|
Leonid Iljič Brežněv | první tajemník KSSS (14. 10. 1964 – 8. 4. 1966) generální tajemník KSSS (8. 4. 1966 – 10. 11. 1982) |
Jurij Andropov | generální tajemník KSSS (12. 11. 1982 – 9. 2. 1984) |
Konstantin Černěnko | generální tajemník KSSS (13. 2. 1984 – 10. 3. 1985) |
SSSR byl tvořen 15 svazovými (tzv. socialistickými) republikami. Byla to: Arménská, Ázerbájdžánská, Běloruská, Estonská, Gruzínská, Kazašská, Kirgizská, Litevská, Lotyšská, Moldavská, Ruská (RSFSR), Tádžická, Turkménská, Ukrajinská a Uzbecká. V SSSR byla uplatňována zásada tzv.
Před 25 lety se definitivně rozpadlo sovětské impérium. Ruský prezident Boris Jelcin, jeho ukrajinský kolega Leonid Kravčuk a běloruský předseda parlamentu Stanislav Šuškevič tehdy ve vládní rezidenci v Bělověžském pralese dohodli rozpuštění státního útvaru jménem Sovětský svaz.
Které války začalo Rusko : Ruská federace (1991–dnes)
Konflikt | Strana 1 |
---|---|
1992 Válka v Podněstří | Podněstří Ruská federace |
1992 Konflikt ve východním Prigorodném | Jižní Osetie Severní Osetie Ruská federace |
1992–1997 Občanská válka v Tádžikistánu | Tádžikistán Uzbekistán Ruská federace |
1991-1993 Válka v Abcházii | Ruská federace Abcházie |
Kdy zemřel Černěnko : 10. března 1985, Moskva, RuskoKonstantin Černěnko / Úmrtí
Konstantin Ustinovič Černěnko (rusky Константин Устинович Черненко; 24. září 1911 – 10. března 1985) byl sovětský politik a státník, nejvyšší představitel Sovětského svazu v období třinácti měsíců od 13. února 1984, kdy nahradil zesnulého Jurije Andropova, až do své smrti.
Kdy zemřel Andropov
9. února 1984, Moscow Central Clinical Hospital, Moskva, RuskoJurij Andropov / Úmrtí
Jeho pohřeb byl mimořádně pompézní, za rakví neslo 44 důstojníků polštáře s vyznamenáními. Jurij Vladimirovič Andropov (9. února 1984), generální tajemník ÚV KSSS. V roce 1983 utrpěl selhání ledvin a po zbytek funkčního období byl upoután na lůžko.
Nikita Sergejevič Chruščov
Nikita Sergejevič Chruščov Никита Сергеевич Хрущёв | |
---|---|
Ve funkci: 14. září 1953 – 14. října 1964 | |
Předchůdce | Josif Vissarionovič Stalin |
Nástupce | Leonid Iljič Brežněv |
7. předseda rady ministrů SSSR (premiér) |
V pondělí 21. srpna uplyne 55 let od srpnové okupace roku 1968 vojsky Varšavské smlouvy. Vedle Sovětů se ho účastnili vojáci z Polska, Maďarska a Bulharska. Vojska NDR hranice ČSSR nakonec nepřekročila a stejně se zachovalo Rumunsko a Albánie.
Proč došlo k okupaci 1968 : Důvodem k okupaci se stala obava komunistických vůdců v zemích východního bloku z liberalizace režimu v tehdejším Československu a z postupné demontáže komunistického systému. Invazí spojeneckých vojsk byl tento vývoj radikálně zastaven. „Operace Dunaj“ se stala největší vojenskou akcí v Evropě od 2. světové války.